GUILDFORD METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular public acts of worship open to members of the church and non-members alike. The provision of sacred space (a building) for prayer and contemplation. The teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Promoting the whole mission of the church through activities. Supporting other charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2009: Previously excepted registration
- GMC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Carolyn Glass | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|||||||||
JENNIFER ANN NOCKOLDS | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||||||
PHILIP ERNEST HANCOCK | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||||||
Rev Paul Stuart Glass BA,MA,PhD | Ymddiriedolwr | 07 August 2022 |
|
|
||||||||
Annika Mathews | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||||||
Dr Alwyn Marriage | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|||||||||
Michael John David Bishop | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|||||||||
JAN HANCOCK | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|||||||||
MICHAEL LEE | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||||||
PROMILA SKELTON | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||||||
JANUS EILEEN SMITH | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
ROSEMARY LEE | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
NIGEL CAMPION-SMITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BERYL ANN FARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROSAMUND TREMBATH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
David Charles Birch | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Andrea Jean Campion-Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Dr SUSAN ELIZABETH SNASHALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MARGARET BIRCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.99k | £39.90k | £37.38k | £75.97k | £40.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.58k | £29.94k | £25.33k | £51.62k | £28.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST MARY'S CHURCH
QUARRY STREET
GUILDFORD
GU1 3TY
- Ffôn:
- 01483505230
- E-bost:
- gmc.info@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window