BROADSTONE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PLACE OF WORSHIP AND COMMUNITY WORK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Poole
Llywodraethu
- 03 Chwefror 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE MAGUIRE | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Diane Skinner | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Annette Brooke | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Deacon Gill Judge | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Sylvia Kingston | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Barbara Jean Talbot | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Alison Margaret Sclater | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
MARILYN GREENAWAY | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM GREENAWAY | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
EDWINA GOULD | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL SPRACKLEN | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
ANN THORNTON | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
ROSEANNE FIELD | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
ROGER MICHAEL JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH WHARMBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH MARGARET HEWINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOAN MARY JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL ANNE LE POIDEVIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.33k | £140.28k | £111.37k | £136.06k | £132.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.17k | £83.58k | £130.08k | £123.90k | £130.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
210 LOWER BLANDFORD ROAD
BROADSTONE
BH18 8DP
- Ffôn:
- 01202600696
- E-bost:
- METHODIST.CHURCH1@BTINTERNET.COM
- Gwefan:
-
WWW.BROADSTONEMETHODIST.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window