WESLEY METHODIST CHURCH, CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to be a Worshipping, Welcoming, Witnessing, Christian Community with a distinctive Methodist character serving Cambridge and district.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Malcolm Haslett | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Dr Philip Howie | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Angus Ferguson Campbell | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||
Adrian Mackintosh | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
Katharine Anne Batty | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Lynda Meharry | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Rachel Hallam | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|
||||
Michael Sharpe | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
Deacon Ian Henry Murray | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||
Dorothy Haslett | Ymddiriedolwr | 01 August 2001 |
|
|
||||
JANET DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELAINE J PAPALOIZOU | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
John Christopher Baillie Papaloizou | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GRAHAM BURGHALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL ASHLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEOFFREY BATTY MA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA SINCLAIR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £234.97k | £237.92k | £205.47k | £277.07k | £219.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.61k | £283.57k | £235.22k | £276.55k | £276.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESLEY METHODIST CHURCH
CHRISTS PIECES
CAMBRIDGE
CB1 1LG
- Ffôn:
- 01223352115
- E-bost:
- centremanager@wesleycam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window