CHARITY OF ANNIE PICKERING

Rhif yr elusen: 500252
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To MANAGE IT'S INVESTMENTS AND MAKES GRANTS OF IT'S INCOME TO ST. JAMES' CHURCH, ARNSIDE CUMBRIA.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £13,059
Cyfanswm gwariant: £13,059

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Awst 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Doreen Swire Ymddiriedolwr 10 July 2024
Dim ar gofnod
Diana Lesley Jackson Ymddiriedolwr 08 November 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Hannah Caroline Wallace Ymddiriedolwr 25 June 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Delyth Rose Langdon Ymddiriedolwr 06 May 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Edgar Colin Shepherd Ymddiriedolwr 18 October 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Sandra anne humphery Ymddiriedolwr 08 August 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Stephanie Marguerite woodburn Ymddiriedolwr 07 April 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
stephanie jane grace griffith Ymddiriedolwr 07 April 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth spence hay Ymddiriedolwr 07 April 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Ian David Service Ymddiriedolwr 24 June 2015
Dim ar gofnod
ANNE JACKSON Ymddiriedolwr 19 April 2015
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA HOLDSWORTH Ymddiriedolwr 21 June 2013
KENDAL METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ROGER MASHITER Ymddiriedolwr 01 May 2012
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN EDWARDS Ymddiriedolwr
THE NORTHERN MILL ENGINE SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN JOHN MITCHELL Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES ARNSIDE AND STORTH VILLAGE CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.43k £7.05k £10.22k £12.99k £13.06k
Cyfanswm gwariant £9.43k £7.05k £10.22k £12.99k £13.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Mawrth 2024 144 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mawrth 2022 138 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St James Church
Church Hill
Arnside
Carnforth
LANCS
LA5 0DJ
Ffôn:
015395 62355
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael