THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BEVERLEY

Rhif yr elusen: 1131295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • East Riding Of Yorkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Awst 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY'S,BEVERLEY,PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV REBECCA ALISON LUMLEY Cadeirydd 21 April 2012
TWO CHURCHES ONE TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
Ian kenneth Jackson Ymddiriedolwr 30 April 2023
THE FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH , BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Lesley Jane Jackson Ymddiriedolwr 30 April 2023
Dim ar gofnod
Anne Crossley Ymddiriedolwr 30 May 2022
Dim ar gofnod
Simon Pike Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Richard Mattock Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
John Edmond Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Allan Ball Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Alice Lee Ymddiriedolwr 21 May 2021
Dim ar gofnod
Jill Francis Edmond Ymddiriedolwr 21 May 2021
ECCLESIASTICAL PARISH OF BEVERLEY ST MARY CHURCH ESTATE
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
THE FRIENDS OF ST. MARY'S CHURCH , BEVERLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Gilson Ymddiriedolwr 21 May 2021
ECCLESIASTICAL PARISH OF BEVERLEY ST MARY CHURCH ESTATE
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
TWO CHURCHES ONE TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
Joanne Louise BOULTER Ymddiriedolwr 23 April 2017
Dim ar gofnod
GILLIAN BRENDA GREGORY Ymddiriedolwr 24 April 2016
ECCLESIASTICAL PARISH OF BEVERLEY ST MARY CHURCH ESTATE
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
ANNE MANSFIELD Ymddiriedolwr 19 April 2015
Dim ar gofnod
STEPHEN DAVID PARKIN Ymddiriedolwr 23 March 2014
Dim ar gofnod
BEVERLEY LAWRENCE Ymddiriedolwr
THE BEVERLEY COMPANY OF CHURCH LADS AND CHURCH GIRLS BRIGADE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £529.14k £787.90k £829.06k £327.16k £773.15k
Cyfanswm gwariant £383.31k £931.24k £912.07k £334.01k £305.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £431.32k £700.55k £735.98k N/A £654.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £33.64k £10.99k £21.06k N/A £53.73k
Incwm - Weithgareddau elusennol £13.27k £6.89k £7.24k N/A £11.56k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £50.92k £52.14k £46.50k N/A £53.02k
Incwm - Arall £0 £17.34k £18.28k N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 £1.00k £0 N/A £484.96k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £377.91k £926.96k £910.04k N/A £286.92k
Gwariant - Ar godi arian £5.40k £4.28k £2.03k N/A £18.20k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 N/A £1.99k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £0 £0 £0 N/A £0
Buddsoddiadau tymor hir £1.89m £1.77m £2.03m N/A £2.39m
Cyfanswm asedau £357.00k £439.89k £349.89k N/A £432.19k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £15.52k £16.75k £12.96k N/A £34.06k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 08 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST MARY'S PARISH OFFICE
St. Marys Church
North Bar Within
BEVERLEY
HU17 8DL
Ffôn:
01482869137
Gwefan:

stmarysbeverley.org