THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, MILTON-NEXT-GRAVESEND

Rhif yr elusen: 1130741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the church

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £364,592
Cyfanswm gwariant: £297,274

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH, MILTON PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANDREW DAVEY Cadeirydd 20 May 2021
Dim ar gofnod
Rev CHRISTOPHER WINTER Ymddiriedolwr 17 July 2024
Dim ar gofnod
HELEN OSBORNE Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Colin Parsonson Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
DAVID KIRBY Ymddiriedolwr 15 May 2022
Dim ar gofnod
Peter Read Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
MICHAEL DONOVAN Ymddiriedolwr 27 November 2019
Dim ar gofnod
SUSAN REILLY Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Jennifer Elizabeth Shoesmith Ymddiriedolwr 30 April 2017
Dim ar gofnod
LUCY MARIE HORNBY Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
JANICE MAUREEN OSBORNE Ymddiriedolwr 26 July 2012
Dim ar gofnod
SHEILA ELIZABETH BROWN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REV JACQUELINE PATRICIA LITTLEWOOD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VERONICA ANN READ Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANGELA RUTH KIRBY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROSEMARY ELIZABETH AUSTIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANDREW NAILOR Ymddiriedolwr
GRAVESEND UNIT 159 OF THE SEA CADET CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN JOSEPH HUMPHRIES Ymddiriedolwr
FRIENDS OF IFIELD SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £176.49k £146.81k £172.09k £186.07k £364.59k
Cyfanswm gwariant £172.94k £160.47k £170.32k £172.42k £297.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 03 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 03 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
48 Old Road East
Gravesend
DA12 1NR
Ffôn:
01474 352643