ENFIELD METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enables and promotes the purposes of the Methodist Church in the Enfield area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Cyfanswm incwm:
£2,032,053
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £4.10k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £49.47k | |
Arall | £1.98m |
Cyfanswm gwariant:
£1,161,682
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.16m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.16m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £870.37k |
Pobl

4 Gweithwyr
45 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Enfield
Llywodraethu
- 28 Medi 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Jeffery Weary | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||||||
Hla Thin | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||||||
Millicent Hylton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||
Verona Cosco | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||
Katharine Farnham-Dear | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Cicely Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Kathryn Reid | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Livsey Williams | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Suzanne Truttero | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||||||
Samuella Dedji | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Rev Jonathan Dean | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Syntiche Dedji | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||
Karen Watkins | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||||||
Augustine Yeboah | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Helen Louise Lunn | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||||
Deacon Jacqueline Esama-John | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
BEN TACKIE | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|||||||||
REBECCA DARKWA-MARFO | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||||
Clifford Nevsky Pratt | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||||||
Jane Mary Bates | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||||||
Margaret Tendayi Mimmie Pratt | Ymddiriedolwr | 24 February 2018 |
|
|
||||||||
JESSIE DOWUONA RN RM BSC | Ymddiriedolwr | 24 February 2018 |
|
|||||||||
Isata Rebecca Jalloh | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||||
Rosemary OSEI-DUFFOUR | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||
Sandra Rose | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||||||
Mr Nigel Hands | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||||||
ROSALIND RUTTY | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|||||||||
David Batts | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||||||
Nancy Margaret Ruth Hands | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||||||
George Noi-Lartey | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|||||||||
JULIANA HAMMOND | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|||||||||
Colin Francis Barratt | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||
Anne Pulford | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|
||||||||
Rev PAPA KWAKU BONA OWUSU | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||||
GRAHAM RUSSELL MA | Ymddiriedolwr | 17 October 2013 |
|
|
||||||||
REV VALENTIN DEDJI PhD CANTAB | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||||
Anne Fairchild | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||||
JOANNE ROBERTA MEAD BSC | Ymddiriedolwr | 02 April 2012 |
|
|||||||||
MR GEOFF WEBB | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
REV TIM SWINDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Christine Jean Smith | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Joan Soulsby | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JACQUELINE SEAMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Gillian Margaret Smith | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £392.26k | £394.41k | £1.33m | £950.55k | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £637.89k | £692.29k | £1.56m | £2.06m | £1.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £4.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £39.73k | £21.40k | £49.47k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.29m | £929.15k | £1.98m | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.56m | £105.52k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £704.53k | £105.52k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £1.95m | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £3.55m | £3.15m | £3.15m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £1.09m | £393.48k | £757.46k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £574.39k | £586.53k | £74.14k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 20 Hydref 2021 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 20 Hydref 2021 | 112 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Hydref 2020 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Southgate Methodist Church
The Bourne
LONDON
N14 6RS
- Ffôn:
- 02088868063
- E-bost:
- enfieldcircuit@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window