THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WILLINGDON

Rhif yr elusen: 1133784
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick & bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses & small groups. Taking religious assemblies in schools. The provision of a youth club with a Christian ethos. Supporting other charities in the UK & overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £143,898
Cyfanswm gwariant: £224,006

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Ionawr 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST MARY THE VIRGIN PCC WILLINGDON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Adam John Ransom Cadeirydd 22 January 2022
Dim ar gofnod
Anthony William Wilson Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
CHRISTINA LOUISE ROBINSON Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Martin Gibbs Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Sheela Didla Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Janet Christina Nay Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Lynne Lorraine Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Brian Edward Waters Ymddiriedolwr 14 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Danny Lee Pegg Ymddiriedolwr 27 January 2022
AFFIRMING CATHOLICISM
Derbyniwyd: Ar amser
THE TREES COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Stephanie Anderson Ymddiriedolwr 10 May 2021
Dim ar gofnod
Trevor John Amey Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Rev Susan Ann Wilkinson Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Olaf Hoeg Ymddiriedolwr 05 April 2017
Dim ar gofnod
JEREMY CHRISTOPHER QUILLER ROWETT Ymddiriedolwr 09 May 2013
Dim ar gofnod
PAUL WILLIAM MARTIN Ymddiriedolwr 24 May 2011
EASTBOURNE TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
LYNDA ELIZABETH BISHOP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £167.17k £145.57k £128.19k £291.12k £143.90k
Cyfanswm gwariant £182.84k £156.97k £159.68k £182.74k £224.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.28k £7.45k N/A £2.00k £4.66k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 06 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Rhagfyr 2020 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Rhagfyr 2020 52 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Parish Office
St Marys Church
Church Street
Willingdon
BN20 9HT
Ffôn:
01323 501763
Gwefan:

stmaryswillingdon.org