GRACIOUS STREET METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDE COMMUNITY OPPORTUNITIES IN A CARING CHRISTIAN ENVIRONMENT. WORSHIP FOR ALL AGES AND STYLES EACH SUNDAY. COFFEE BAR AND CHANGING PLACE FACILITY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

30 Ymddiriedolwyr
125 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2010: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GORDON HAY | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
ALAN SHANKSTER | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
MORAG ROSS | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
LYNNE BULLOCK | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
DEACON ROSEMARY COGGRAVE | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
ANTHONY PEARSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
THOMAS RODNEY MOXLEY | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Nick Garrett | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
MIKE HUGHES | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr ANNE THICKETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Liz Rochester | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOHN COOK | Ymddiriedolwr | 16 September 2017 |
|
|
||||
Rev Ben Clowes | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
VICKIE WRIGGLESWORTH | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
HILARY ETHEL WILKINSON | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
Rev PETER WHITTAKER BA | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
DOREEN WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
LIBBY COOKE | Ymddiriedolwr | 15 May 2015 |
|
|
||||
Michael Victor Borkett | Ymddiriedolwr | 12 March 2015 |
|
|
||||
TIMOTHY WEBSTER | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
SUSAN WALKINGTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
VICKIE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
SUSAN WHALLEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
JEANETTE MOWAT | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
DAVID ROCHESTER | Ymddiriedolwr | 02 May 2012 |
|
|
||||
Graham Taylor | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
ALAN MIDDLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BILL RODHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELEANOR BORKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.09k | £243.85k | £211.82k | £211.82k | £220.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.68k | £217.19k | £189.73k | £189.73k | £250.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 07 Hydref 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 07 Hydref 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gracious Street Methodist Church
Chapel Street
KNARESBOROUGH
HG5 8AN
- Ffôn:
- 01423860166
- E-bost:
- knmethodist@btconnect.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window