Blackpool and South Fylde Methodist Circuit

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of: a) The Chrtistian faith in accordance with the doctrinal standards and discipline of the Methodist Church; b) Any charitable purpose of any Connexional, District, Circuit, local or other organisation of the Methodist Church, including any institution subsidiary or ancillary to the Methodist Church; c) Any purpose of any charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

45 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2010: Previously excepted registration
- Blackpool and South Fylde Methodist Circuit (Enw blaenorol)
- SOUTH FYLDE METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
45 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Douglas Mitchell Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Raymond Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
David Banks | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Roger Peace | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lucinda Baldwin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Patricia Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Kenneth Davitt | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Susan Leach | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Rev Janet Pybon | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dawn Cheetham | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Trevor Mustoe | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Kathryn Pritchard | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Patricia Mustoe | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Rev Barrie Lees | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Pauline Scott | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dorothy Chatterton | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Michael Ardron | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Eltoft | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Macaulay Waddington | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Joanne Alice Walmsley | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Mark John Walmsley | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
David Roger Leach | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Jennifer Allcock | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Rev Andrew Halstead | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||
Deacon Kim Louise Gabbatiss BSc Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Rev Stuart Wild | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Andrew Charles Barrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
EILEEN MARY BEEDLE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
IAN WOMERSLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Janette Ann Farley | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
KATHARINE DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
Clare Harris | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Stephen Noel Heath | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
MICHAEL GEOFFREY CHRISTOPHER STEELE-EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
MARGARET JEAN PORTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
MONICA HAYES BISSETT | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
JEAN KINLOCH ADAM | Ymddiriedolwr | 27 September 2012 |
|
|
||||
PATRICIA MARGARET HIRST | Ymddiriedolwr | 17 October 2011 |
|
|
||||
ANN HEARNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER LYN BREARE GRSM ARMCM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHMOND ARTHUR NEALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL BELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Laura Ann Gill | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MELVYN NAYLOR SLATER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Gillian Mary Womersley | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.08k | £187.08k | £182.75k | £652.47k | £283.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.12k | £173.12k | £237.69k | £344.20k | £315.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £36.84k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £615.63k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £50.51k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £11.95k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £293.69k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
METHODIST CHURCH ACT (1939), METHODIST CHURCH FUNDS ACT (1960) AND DEED OF UNION (1932) as amended on 01 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Lancaster Avenue
Lytham St. Annes
FY8 1DL
- Ffôn:
- 01253729849
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window