PRESTON RIBBLE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1135004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Preston Ribble Circuit enabled worship across thirteen places of worship with six ordained Ministers, four lay workers and twenty eight lay preachers. In addition significant social care was exercised through programmes by the churches. The Circuit supports the churches in their mission, ministry and worship. The Circuit now follows our "Following Jesus Loving Communities" policy document.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mawrth 2010: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PRESTON METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

70 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Margaret Squire Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
Barbara Ashcroft Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Lynne Moorhouse Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rachael Abram Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Julia Robinson Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Wendy Yates Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Veronica Frost Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Ken Wales Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Rev Michael Grimsley Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Simon Skidmore Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Linda Morgan Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Harry Duckett Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
John Jefferson Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Edward Sidgreaves Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Suzanne Stewart Ymddiriedolwr 01 March 2021
Dim ar gofnod
Rhona Goulden Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Carolyn Hothersall Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Alan Mears Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Wendy Bennett Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
Darren Arnold Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Karen Le Mouton Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod
Sarah O'Halloran Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Rev John Maiden Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Rev Barbara Pettitt Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Dorothy Crane Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Desley Jefferson Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Paul Blackett Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Denise Johnson Ymddiriedolwr 01 September 2018
Dim ar gofnod
Ruth Millward-Hopkins Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
Marion Hancock Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
John Leigh Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Davina Hinchliffe Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Rev Jane Wild Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Judith Gallagher Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Ron Bosworth Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Elizabeth Bourne Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Michael Oldfield Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Mike Ellis Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
John Cocker Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Sandra Atkins Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Rebecca Ainsworth Ymddiriedolwr 20 June 2017
Dim ar gofnod
Gillian Ferris Ymddiriedolwr 20 June 2017
BAMBER BRIDGE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
David Lowes Ymddiriedolwr 20 June 2017
West Preston Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Warnock Ymddiriedolwr 20 June 2017
West Preston Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
Gill Mason Ymddiriedolwr 20 June 2017
West Preston Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
John Atkins Ymddiriedolwr 20 June 2017
CHURCHES TOGETHER IN PENWORTHAM FOODBANK
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Turner Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
MELVINA WATSON Ymddiriedolwr 22 June 2015
Dim ar gofnod
ELIZABETH ANN LEIGH Ymddiriedolwr 01 June 2015
Dim ar gofnod
Dr Anthony William Andrews Ymddiriedolwr 01 June 2015
LONSDALE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
NORTH REGION ATC SPORTS AND WELFARE FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BAMBER BRIDGE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
GEOFFREY WHALLEY Ymddiriedolwr 22 September 2011
Dim ar gofnod
ROBERT MATTHEWS Ymddiriedolwr 22 September 2011
Dim ar gofnod
SUE DAVIES Ymddiriedolwr 02 June 2011
Dim ar gofnod
DR CAROL SPENCER B.A., M.A., PH.D., Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ANNE MARGARET WHALLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENNY BERRILL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOHN NORTH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
HENRY DAVID ROSE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MICHAEL SIDGREAVES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Peter David Taylor Ymddiriedolwr
THE BRENTWOOD HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GUILD INITIATIVE FOR FURNITURE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PRESTON & WESTERN LANCASHIRE RACIAL EQUALITY COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ELLIOTT FERRIS MICSA Ymddiriedolwr
FULWOOD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN DUNCAN SPENCER Ymddiriedolwr
FULWOOD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
LESLEY ANNE BIRKETT Ymddiriedolwr
FULWOOD METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID GRAHAM EVANS Ymddiriedolwr
BAMBER BRIDGE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER TILLOTSON Ymddiriedolwr
PRESTON AND DISTRICT DYSLEXIA ASSOCIATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1409 diwrnod
Zoe Elizabeth Ainsworth Ymddiriedolwr
West Preston Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
STEPHEN WILLIAM GREGORY B.SC. Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CAROLE JONES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PETER SAMSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
LYNNE LESLEY WATSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £459.76k £438.08k £462.62k £720.71k £772.77k
Cyfanswm gwariant £582.05k £568.83k £645.72k £640.44k £626.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.51k £19.90k £331 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £656.67k £683.70k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £3.33k £28.29k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £60.71k £60.79k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £640.44k £626.36k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £1.41k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A £1.49m £1.54m
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A £50.58k £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A £984.23k £1.21m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A £56.84k £133.81k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 29 Gorffennaf 2024 29 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 29 Gorffennaf 2024 29 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 29 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 30 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 30 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PRESTON RIBBLE CIRCUIT OFFICE
1 WATLING STREET ROAD
FULWOOD
PRESTON
PR2 8EA
Ffôn:
01772713743
Gwefan:

prestonribblemethodistcircuit.org.uk