THE NEW ENGLISH BALLET THEATRE

Rhif yr elusen: 1137943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

An innovative performance company created to showcase the wealth of young ballet, visual art, muic and choreographic talent in the UK by providing employment and professional development opportunities.The company will explore the collaboration between dance, music and visual art to foster a pioneering, cross-discipline style of ballet performance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £435,126
Cyfanswm gwariant: £422,780

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Medi 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Diana Lynn Teixeira Ymddiriedolwr 20 November 2024
Dim ar gofnod
Kerrie Ann Walsh Ymddiriedolwr 22 July 2024
Dim ar gofnod
Claudia Gorman Ymddiriedolwr 22 July 2024
Dim ar gofnod
Lady Lita Young of Graffham Ymddiriedolwr 22 July 2024
Dim ar gofnod
Akanksha Tanwar Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Amanda Underwood Ymddiriedolwr 21 November 2023
Dim ar gofnod
Peter Oliver Land Ymddiriedolwr 21 November 2023
THE DAME GILLIAN LYNNE AND PETER LAND FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sir Luke Rittner Ymddiriedolwr 30 September 2022
THE DAME GILLIAN LYNNE AND PETER LAND FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BIRMINGHAM ROYAL BALLET
Derbyniwyd: Ar amser
Kiki McDonough Ymddiriedolwr 04 May 2022
Dim ar gofnod
JULIAN FLITTER Ymddiriedolwr 19 March 2015
Dim ar gofnod
KAREN PILKINGTON-MIKSA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SIMON PATRICK WEIL Ymddiriedolwr
THE ZITA MEMORIAL FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
SICKKIDS FOUNDATION UK
Derbyniwyd: Ar amser
THE ENGLISH CONCERT
Derbyniwyd: Ar amser
BALCARRES HERITAGE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE KATHLEEN HANNAY MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE MICHAEL TIPPETT MUSICAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ARIMATHEA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE HANDEL HOUSE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE FOUNDATION OF ST. BENEDICT OF NURSIA
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF SOLESMES
Derbyniwyd: Ar amser
MARIA BJORNSON MEMORIAL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
MAECENAS
Derbyniwyd: 5 diwrnod yn hwyr
OUR LADY OF GOOD HELP FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH MUSIC EXPERIENCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE FOUNDATION OF SAINT FRANÇOIS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.28k £167.63k £454.69k £391.07k £435.13k
Cyfanswm gwariant £88.44k £195.89k £494.75k £357.51k £422.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.05k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 14 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 14 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 01 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
34 Gunterstone Road
LONDON
W14 9BU
Ffôn:
02076023572
E-bost:
info@nebt.co.uk