NORTH WALES WOMEN'S CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The NWWC provides a safe place for women to access information, support, advocacy and training on issues relating to health, wellbeing, and work. We also provide an outreach service to women across Denbighshire and North Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £94,390 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
69 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Conwy
- Gwynedd
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
- Ynys Môn
Llywodraethu
- 04 Chwefror 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sue Walls | Cadeirydd | 28 March 2017 |
|
|
||||
Jenna Jones | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||
Alison Hill | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Dr Sarah Dubberley | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Andrew Ogle | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Alan James | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
SIMON FARRELL TRUSTEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.76k | £377.51k | £303.87k | £437.85k | £287.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.88k | £312.05k | £304.30k | £461.37k | £341.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £189.35k | £175.71k | £214.51k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £72.87k | £110.47k | £45.45k | £94.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 NOVEMBER 1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 5 DECEMBER 2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 20 JANUARY 2011 as amended on 01 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
The company's objects (the 'objects') are: 1) To develop the capacity and skills of women of the socially and economically disadvantaged community of Rhyl and North Wales, in particular but not exclusively women who have committed criminal offences or are at risk of committing criminal offences in such a way that they are better able to identify, and help meet, their needs and to participate more fully in society. 2) To provide or assist in the provision of facilities in the interests of social welfare for recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities by reason of their youth, age infirmity or disability, financial hardship or social circumstances with the object of improving their conditions of life. 3) To promote general charitable purposes for the benefit of the women of North Wales, and to provide relief from financial hardship and social and/or economic disadvantage and to advance the education of women; and in particular to provide opportunities for women to participate fully in the life of their community in ways which address and alleviate social and economic disadvantage.
Maes buddion
RHYL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
North Wales Women's Centre Ltd
46-54 Water Street
Rhyl
LL18 1SS
- Ffôn:
- 01745339331
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window