REDBRIDGE FOODBANK

Rhif yr elusen: 1141637
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relieve hunger and poverty in our local community by feeding people in crisis. Promote social inclusion. Advance education, training and retraining among unemployed people. Develop the capacity and skills of members of the community so they are equipped to identify and meet their own needs to participate in society. Partner with local churches and communities to bring about lasting change.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Redbridge

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 293585 THE WOODFORD WELLS ECUMENICAL CHURCH TRUST
  • 21 Gorffennaf 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1183803 REDBRIDGE FOODBANK
  • 01 Mai 2011: Cofrestrwyd
  • 21 Gorffennaf 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £224.11k £49.64k £203.07k £262.38k £0
Cyfanswm gwariant £205.48k £54.13k £196.59k £249.50k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £20.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 10 Rhagfyr 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 31 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 27 Ionawr 2020 Ar amser