ST JOHN'S COLLEGE, DURHAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide for the education and training of candidates for Holy Orders in the Church of England and other Christian ministries and to advance the education of men and women .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£7,386,952
Roddion a chymynroddion | £1.84m | |
Weithgareddau elusennol | £4.89m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £423.80k | |
Buddsoddiadau | £228.36k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,000,151
Codi arian | £159.18k | |
Weithgareddau elusennol | £6.84m | |
Arall | £0 |
£290,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £159.18k | |
Gwariant elusennol | £6.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £386.80k |
Codi arian a Arall Gwariant | £159.18k | |
Gwariant elusennol | £6.84m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £676.80k |
Pobl

98 Gweithwyr
19 Ymddiriedolwyr
68 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Mai 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marija Huljak | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Emily Grace Martin | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Matthew James Killen | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Professor Thomas Boulton Ward | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Revd Dr Nicholas James Moore | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Helen Sutton | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Professor Jolyon Mitchell | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Kate Elizabeth Stephenson | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Courtman | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Judson | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
CLARE LOUISE CURRAN | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Samuel Anthony Meyer Dale | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Rev Fungai Catherine Ngangira | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Amir Michael | Ymddiriedolwr | 19 March 2021 |
|
|||||
RT REV DR Robert Neil Innes | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
||||
Dr Rebecca Bouveng | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||
Professor Michel Anthony Higton | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|||||
Canon Dr JAMES HERBERT HARRISON | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|||||
Dr MICHAEL JOHN GILMORE | Ymddiriedolwr | 17 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.43m | £5.41m | £6.01m | £6.47m | £7.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.39m | £5.01m | £5.13m | £5.67m | £7.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £564.67k | £1.62m | £1.53m | £1.70m | £1.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £259.52k | £67.05k | £230.83k | £242.59k | £423.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.16m | £3.33m | £3.87m | £3.97m | £4.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.02k | £48.26k | £109.04k | £148.72k | £228.36k | |
|
Incwm - Arall | £348.70k | £342.62k | £276.33k | £413.98k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £500 | £250 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.11m | £4.93m | £4.92m | £5.44m | £6.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £277.54k | £84.25k | £217.90k | £225.35k | £159.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.87k | £39.60k | £50.73k | £0 | £22.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £76.97k | £329.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.91m | £21.65m | £21.38m | £20.56m | £17.88m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £764.20k | £911.73k | £901.33k | £885.14k | £3.70m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.32m | £2.14m | £3.32m | £3.58m | £4.24m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.86m | £3.04m | £3.07m | £2.54m | £2.66m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 27 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 16 Mehefin 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 16 Mehefin 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 JANUARY 1911 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS THE LAST RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 24 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS 3 THE COMPANY'S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 3.1 TO PROVIDE IN ENGLAND AND WALES BY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A COLLEGE OR COLLEGES IN CONNECTION WITH THE UNIVERSITY OF DURHAM, FOR THE EDUCATION AND TRAINING OF CANDIDATES FOR HOLY ORDERS IN THE CHURCH OF ENGLAND AND OTHER CHRISTIAN MINISTRIES, IN CONFORMITY WITH THE CHRISTIAN FAITH WHICH IS UNIQUELY REVEALED IN THE HOLY SCRIPTURES SET FORTH IN THE CATHOLIC CREEDS, AND TO WHICH THE HISTORIC FORMULARIES OF THE CHURCH OF ENGLAND BEAR WITNESS, AND TAKING PARTICULAR INSPIRATION FROM AND ROOTED IN THE PROTESTANT HERITAGE AND EVANGELICAL TRADITION OF THE CHURCH OF ENGLAND. 3.2 FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION IN A CHRISTIAN SETTING OF MEN AND WOMEN - FROM ALL BACKGROUNDS AND BELIEFS AND OF ALL FAITHS AND NONE - AT THE COLLEGE OR COLLEGES OF THE COMPANY, ENABLING THEM TO UNDERTAKE A COURSE OF STUDY AND/OR RESEARCH IN A RANGE OF SUBJECTS BY PROVIDING FACILITIES AND SERVICES (INCLUDING FINANCIAL ASSISTANCE, PASTORAL CARE AND EXTRAMURAL ENRICHMENT).
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. JOHNS COLLEGE
3 SOUTH BAILEY
DURHAM
DH1 3RJ
- Ffôn:
- 01913343500
- E-bost:
- johns.secretary@durham.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window