Y Cyngor ar Alcohol a Chyffuriau Eraill / The Council on Alcohol and Other Drugs

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide information and advice and advocacy on misuse of alcohol and other drugs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 1972: Cofrestrwyd
- CACE / CAOD (Enw gwaith)
- EDAG / CARE (Enw gwaith)
- Elusen ar gyfer Dibyniaeth, Adferiad, a Galluogi / The Charity for Addiction Recovery and Empowerment (Enw gwaith)
- CCACHE (Enw blaenorol)
- CYNGOR CYMRU (Enw blaenorol)
- CYNGOR CYMRU AR ALCOHOL A CHYFFURIAU ERAILL (Enw blaenorol)
- THE WELSH COUNCIL ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (Enw blaenorol)
- UNITED COUNCIL ON ALCOHOL (AND OTHER DRUGS) (Enw blaenorol)
- WCAOD (Enw blaenorol)
- WELSH COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DENZIL IEUAN JOHN | Cadeirydd |
|
||||||
Arwel Ellis Owen | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Rev Ifan Rhisiart Roberts | Ymddiriedolwr | 29 January 2025 |
|
|
||||
Dr Darren Lee James | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Victoria Clare Jane Hall | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Philip John Mytton | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Dr Colin Victor Eric Powell | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30k | £645 | £285 | £3.19k | £27.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £296 | £1.62k | £219 | £1.56k | £3.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 NOVEMBER 1971 AS AMENDED ON 09 MAY 2000 as amended on 29 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE BENEFITS OF PROMOTING A LIFESTYLE FREE FROM SUBSTANCE MISUSE (2) TO PROVIDE SUPPORT TO THOSE WHO SUFFER IN ANY WAY AS A RESULT OF THEIR SUBSTANCE MISUSE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, WOMEN AND CHILDREN WHO, AS A RESULT OF CRIMINAL BEHAVIOUR, ARE IN CONDITIONS OF MENTAL AND/OR PHYSICAL DISTRESS (3) TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF THE PUBLIC BY THE PROVISION OF ADVISORY AND COUNSELLING SERVICES.
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 Bryn Siriol
CAERPHILLY
Mid Glamorgan
CF83 2AJ
- Ffôn:
- 07968380615
- E-bost:
- denzil.john@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window