LAUNDE ABBEY TRUST

Rhif yr elusen: 1140918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of the Christian faith: mainly, but not exclusively, by encouraging, developing and co-ordinating opportunities for growth in prayer, mission and spirituality within the Diocese of Leicester;. both within and outside the Diocese of Leicester by providing a welcome and retreat house for members of the public wishing to worship and/or wishing to contemplate the Christian faith.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerl?r

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jennifer Page Cadeirydd 29 January 2021
SOUTHWARK CATHEDRAL DEVELOPMENT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Shakeel Emmanuel Benjamin Nurmahi Ymddiriedolwr 22 October 2024
Dim ar gofnod
Rev Virginia Moggridge Ymddiriedolwr 15 October 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY THE VIRGIN BURWELL WITH ST ETHELDREDA AND THE HOLY TRINITY REACH
Derbyniwyd: Ar amser
Toby Richard Stainton Jackson Ymddiriedolwr 01 June 2024
PETERBOROUGH CATHEDRAL DEVELOPMENT AND PRESERVATION TRUST CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Adshead Ymddiriedolwr 01 January 2022
Dim ar gofnod
David John Palmer Ymddiriedolwr 14 February 2020
THE LEICESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST.MARY MAGDALEN,KNIGHTON,LEICESTER
Derbyniwyd: Ar amser
The Very Revd Christopher Charles Dalliston Ymddiriedolwr 01 April 2019
THE HOSPITAL OF ST JOHN THE EVANGELIST AND OF ST ANNE IN OKEHAM
Derbyniwyd: Ar amser
THE CATHEDRAL CHURCH OF SAINT PETER, SAINT PAUL AND ST ANDREW IN PETERBOROUGH
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Stephen Robert Griffiths Ymddiriedolwr 11 March 2019
THE ROYCE AND OAKHAM CHURCH ESTATES CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Kerry Ymddiriedolwr 03 July 2014
UNITED SOCIETY FOR CHRISTIAN LITERATURE
Derbyniwyd: Ar amser
LEICESTER CATHEDRAL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 109 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.33m £650.95k £626.93k £1.13m £1.19m
Cyfanswm gwariant £1.02m £775.64k £756.42k £1.07m £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £131.64k £4.63k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £236.81k £205.29k £227.33k £43.13k £40.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £278.56k £6.93k £17.39k £737.74k £750.52k
Incwm - Weithgareddau elusennol £787.98k £254.93k £224.52k £297.81k £344.01k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.98k £3.01k £350 £8.56k £28.30k
Incwm - Arall £24.82k £180.80k £157.34k £41.72k £29.53k
Incwm - Cymynroddion £161.00k £34.41k £0 £1.25k £11.97k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £878.98k £774.84k £755.61k £686.55k £744.00k
Gwariant - Ar godi arian £145.04k £800 £808 £381.88k £408.32k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £11.75k £18.94k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £4.11m £4.17m £4.16m £4.14m £4.12m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £1 £1 £0 £0
Cyfanswm asedau £714.34k £767.86k £698.09k £788.30k £852.04k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd -£14.00k -£8.00k -£4.00k £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.10m £1.36m £1.41m £1.42m £1.42m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 01 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 01 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 Peacock Lane
Leicester
LE1 5PZ
Ffôn:
01572 717254