ORION SYMPHONY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Orion Orchestra is a London-based symphony orchestra for exceptionally talented young musicians soon to leave music college. Performing within the city's most prestigious venues, it aims to encompass the full range of orchestral styles and disciplines its members will encounter in their later professional lives, from operatic and orchestral music to contemporary and fusion styles.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIAN GROBEL | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|||||||||||
Charles Kirby | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||||||||
Peter Sheppard | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||||||||
IAN MCLEAN ADAMS | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|||||||||||
Christopher John Colosimo | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||||||||
TOBY PURSER | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||||||||
Janet Cassidy | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||||||||
Denis Cassidy | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||||||||
Karen Phillipps | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||||||||
MARGARET POLLOCK | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||||||||
Andrew Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.07k | £22.82k | £81.78k | £103.28k | £142.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.56k | £8.28k | £69.39k | £114.35k | £113.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Mawrth 2025 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Mawrth 2025 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Mawrth 2025 | 405 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Mawrth 2025 | 405 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ebrill 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ebrill 2021 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/03/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO ADVANCE, PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP, MAINTAIN AND ENCOURAGE PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF, THE ARTS IN GENERAL INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE ART OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS, BY SUCH MEANS AS THE DIRECTORS SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO: I) THE PROVISION OF EXCEPTIONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR THE BEST YOUNG TALENT AND RECENT GRADUATES FROM THE UK'S MUSIC COLLEGES AND CONSERVATOIRES BY WORKING UNDER PROFESSIONAL REHEARSAL CONDITIONS AND TO THE HIGHEST PUBLIC PERFORMANCE STANDARDS, WHICH CAN INTRODUCE AND ENGAGE NEW AND EMERGING AUDIENCES. II) THE REDISCOVERY; PROMOTION AND PERFORMANCE OF NEGLECTED MASTERPEICES, ESPECIALLY THOSE OF BRITISH COMPOSERS, AND THE COMMISSIONING OF NEW MUSICAL WORKS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 St Giles Road
Camberwell
London
SE5 7RL
- Ffôn:
- 07928703131
- E-bost:
- admin@orionorchestra.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window