PLAYABILITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to provide play and leisure time activities for children and young people who have disabilities. To help them to develop social skills, physical capabilities, and to support their families through: ? playschemes in school holidays which include trips out ? weekly clubs during school terms ? swimming lessons ? Splash! ? one off events such as a Christmas party
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Warrington
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 701589 WARRINGTON ASSOCIATION FOR SPECIAL CHILDREN
- 14 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1113597 WARRINGTON DISABILITY PARTNERSHIP
- 14 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1003675 THE CHILDREN'S ADVENTURE FARM TRUST LTD
- 14 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1073670 CAMSLEY GRANGE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
- 14 Ebrill 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1176369 WARRINGTON CHARITIES TRUST
- 18 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
- 14 Ebrill 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.31k | £98.95k | £21.23k | £22.97k | £17 | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.53k | £91.47k | £81.95k | £39.57k | £23.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.83k | £50.86k | £4.64k | £7.46k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09 NOV 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE AND PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE DISABILITIES AND TO PROVIDE SUPPORT FOR THE PARENTS AND CARERS OF SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE; AND 2 TO PROMOTE THE EDUCATIONAL, SOCIAL AND PHYSICAL NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH DISABILITIES TO ENABLE SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE TO DEVELOP THEIR SKILLS CAPACITIES AND CAPABILITIES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window