ST MARINA COPTIC ORTHODOX CHURCH-BRISTOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday praying services helping the community breakfast activity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
70 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- ST MARINA CHURCH-BRISTOL (Enw gwaith)
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
His Grace BISHOP ANTONY | Cadeirydd | 14 August 2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Roseline Makar | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tamer Guirguis | Ymddiriedolwr | 29 August 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mina Louka | Ymddiriedolwr | 29 August 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mark Galtta | Ymddiriedolwr | 03 August 2016 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DR Boules Morcous | Ymddiriedolwr | 03 August 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DR IBRAHIM KAMEL BARSOUM | Ymddiriedolwr | 03 August 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DAVID BEBAWY | Ymddiriedolwr | 14 August 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.10k | £85.92k | £103.62k | £100.36k | £92.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.05k | £95.84k | £85.32k | £98.57k | £76.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 APR 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CHURCH SHALL BE ADVANCING THE RELIGION OF THE COPTIC ORTHODOX CHURCH IN BRISTOL AND THE SURROUNDING AREAS. IN FURTHERANCE OF THE FOREGOING OBJECTIVES, THE CHURCH SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS: 3.1 TO PROVIDE AND MAINTAIN PLACES OF PUBLIC WORSHIP AND THE DUE PERFORMANCE OF THE RITES OF PRAYERS, LITURGY, BAPTISM, MARRIAGE & BURIAL ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE COPTIC ORTHODOX CHURCH. 3.2 TO PROVIDE AND MAINTAIN RESIDENCES FOR PRIESTS 3.3 TO TEACH AND EDUCATE MEMBERS OF THE COPTIC ORTHODOX COMMUNITY & OTHERS IN THE DOCTRINE AND PRACTICES OF THE ORTHODOX FAITH. 3.4 A. POWER TO COLLECT DONATIONS AND SUBSCRIPTIONS (PERIODICAL & OTHERS). B. POWER ISSUE APPEALS FOR DONATIONS AND SUBSCRIPTIONS IN CONNECTION WITH THE OBJECTIVES OF THE CHURCH. C. POWER TO ACCEPT DONATIONS AND ENDOWMENTS ON ANY SPECIAL TRUST IN CONNECTION WITH THE OBJECTIVES OF THE CHURCH. D. POWER TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS SHALL FURTHER THE ATTAINMENT OF THE SAID OBJECTS OR AIMS OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
40 Kingston Drive
Whitley Bay
NE26 1JJ
- Ffôn:
- 07899 795788
- E-bost:
- BISHOP_ANTONY2000@YAHOO.COM
- Gwefan:
-
stmarina.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window