THE WIDOWS, ORPHANS AND DEPENDANTS SOCIETY OF THE CHURCH IN WALES

Rhif yr elusen: 503271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main object of the Society is to provide financial assistance to widow(er)s, orphans and dependants of deceased clergy who have previously served in the ministry of the Church in Wales.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £136,753
Cyfanswm gwariant: £146,327

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mai 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WODS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
VENERABLE JONATHAN SIMON WILLIAMS Cadeirydd 03 January 2013
MONMOUTH DIOCESAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MONMOUTH DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE MONMOUTH DIOCESAN CLERGY WIDOWS & DEPENDANTS SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST WOOLOS, NEWPORT
Derbyniwyd: Ar amser
The Venerable Matthew Hill Ymddiriedolwr 08 August 2024
FRIENDS OF ST PETER'S CHURCH (CARMARTHEN)
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Llewelyn Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
The Venerable John Harvey Ymddiriedolwr 11 April 2024
Dim ar gofnod
Rev Caroline Ann Owen Ymddiriedolwr 07 February 2022
Dim ar gofnod
Rosamund Helen Crawford Ymddiriedolwr 11 January 2022
TANAT-VYRNWY MISSION AREA
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Andrew Stuart Grimwood Ymddiriedolwr 24 January 2019
THE ST ASAPH DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE EVANGELICAL FELLOWSHIP IN THE CHURCH IN WALES
Derbyniwyd: Ar amser
KIM INSPIRE
Derbyniwyd: Ar amser
Kay Warrington Ymddiriedolwr 22 February 2016
THE ARCHDEACONRIES CLERICAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Brenda Knight Ymddiriedolwr
SWANSEA AND BRECON MOTHERS UNION
Derbyniwyd: Ar amser
PETER EVANS LEA Ymddiriedolwr
THE CATHEDRAL CHURCH OF ST WOOLOS, NEWPORT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £95.78k £93.41k £94.08k £121.15k £136.75k
Cyfanswm gwariant £83.17k £92.29k £102.50k £136.83k £146.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 16 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 12 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 CALLAGHAN SQUARE
CARDIFF
CF10 5BT
Ffôn:
02920348228