SALE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Six Methodist Churches within the Sale Circuit, as per our Annual report.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Trafford
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Couse | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Jill Fielding | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Gwyn Williams | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Armitage | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Alison Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Corrinne Shirley Cecil Koromia | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Peter Harry Bayley | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Christine Ann Clarkson | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|
||||
Margaret Kaye | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Ruth Julian | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev Glayne Worgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Colin Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Brian Rains | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Stella Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Helen Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Christine Davies | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Judith Meredith | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Helen Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Anne Bennett | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Ann Partington | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Mabel Rudo Nyazika | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Kevin Burgess | Ymddiriedolwr | 23 April 2013 |
|
|
||||
Sue Cowlishaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Isabel Daysh | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Morris Loveland | Ymddiriedolwr | 01 September 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £153.81k | £149.13k | £137.23k | £164.74k | £236.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £138.43k | £156.54k | £179.50k | £195.96k | £171.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2024 | 258 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Mawrth 2024 | 258 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Mawrth 2024 | 623 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Mawrth 2024 | 623 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20/09/1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF THE UNION, THE ADVANCEMENT OF A - THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH B - AND CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH C - ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH D - ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SALE METHODIST CIRCUIT
The Avenue Methodist Church
Wincham Road
SALE
M33 4PL
- Ffôn:
- 0161 962 2075
- E-bost:
- salecircuit@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window