CHEPSTOW FOODBANK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity accepts donations of non-perishable food from members of the public directly or via supermarket collections. These donations are weighed and sorted into food-types then checked for end dates and stored. Referral Agencies make referral for those in urgent need of food-support to visit the foodbank distribution centre where they are given 3-days worth of emergency food.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- De Swydd Gaerloyw
- Sir Fynyw
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Jones | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Hilary Collins | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||
Paul Doyle | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
SARAH CATHERINE COLEMAN | Ymddiriedolwr | 03 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.52k | £21.45k | £16.58k | £24.01k | £21.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36k | £5.50k | £13.74k | £23.07k | £20.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 FEB 2013
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE PERSONS IN THE TOWN OF CHEPSTOW AND SURROUNDING AREAS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (BENEFICIARIES) IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE AND ARE CONSISTENT WITH SHOWING HUMANITARIAN COMPASSION. 2. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO PROVIDE FREE OF CHARGE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, EMERGENCY FOOD PARCELS TO BENEFICIARIES REFERRED BY PARTNER CHARITIES OR HEALTH OR SOCIAL SERVICES OR SIMILAR PUBLIC BODIES. 3. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO PROVIDE SUCH OTHER SUPPORT TO BENEFICIARIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ADVICE AND GUIDANCE, AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME CONSIDER APPROPRIATE AND CONSISTENT WITH SHOWING HUMANITARIAN COMPASSION. 4. IN FURTHERANCE OF THE FIRST OBJECT, TO PROMOTE THE NEEDS OF BENEFICIARIES AND TO SOLICIT FUNDS AND DONATIONS OR SUPPLIES OF APPROPRIATE ITEMS FOR FOOD PARCELS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Bridge Church
Unit 1A
Critchcraft Buildings
Bulwark Industrial Estate
Bulwark
CHEPSTOW
- Ffôn:
- 07931 911869
- E-bost:
- info@chepstow.foodbank.org.uk
- Gwefan:
-
chepstow.foodbank.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window