BRADFORD DISABILITY FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have over 100 members who have a broad range of both physical and learning disabilities. We hold weekly football training which are accessible to anyone age 6 and over with a disability. We participate in competitive football matches and tournaments in disability football leagues. In addition to football sessions we offer social events and activities to our members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 509020 SCOPE IN BRADFORD
- 28 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Parr | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Allan David Watt | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Jonathan James Gibson | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Katrina Butler | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Mark Lightowler | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Gillian Whittle | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Parnaby | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Deborah Parnaby | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Tracy Cliffe | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Sandra Stead | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Andrew Clayton | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Kenneth Knights | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
Paul Squires | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
||||
Jayne Winn | Ymddiriedolwr | 19 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.52k | £9.45k | £33.70k | £37.18k | £48.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.15k | £6.37k | £24.80k | £33.15k | £49.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 JAN 2001 AS AMENDED ON 23/05/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF DISABLED PEOPLE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PLAYING FOOTBALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Chapel Close
Cross Roads
Keighley
BD22 9AD
- Ffôn:
- 07879 495200
- E-bost:
- bradforddisabilityfc@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window