EAGLE'S NEST PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Eagle's Nest Project seeks to provide alternative education solutions for young people on the margins of mainstream. This currently involves mentoring and providing short term small group courses for clusters of students. The long term vision is to see residential schools set up in small farms, outdoor centres or similar where young people learn the life skills they need to succeed for life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £253,725 o 30 gontract(au) llywodraeth a £1,930 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1107129 THE COMMUNITY CHURCH (IW)
- 14 Mawrth 2014: CIO registration
- EAGLE'S NEST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNCAN LAYZELL | Cadeirydd | 04 November 2019 |
|
|||||
Penelope Eleanor Meekings | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Martin Timothy Watson | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
John David Edmonds | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.09k | £139.27k | £204.72k | £315.50k | £410.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £117.47k | £134.76k | £157.01k | £271.11k | £341.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £75.57k | £104.30k | £120.84k | £187.10k | £253.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.93k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 04 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 14 Mar 2014 as amended on 15 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF AND RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE THROUGHOUT THE UK WHO ARE NOT ABLE TO ENGAGE EFFECTIVELY WITHIN THE MAINSTREAM EDUCATIONAL SETTING BY PROVIDING ALTERNATIVE EDUCATION IN THE FORM OF COURSES AND TRAINING, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR FUTURE LIFE PROSPECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Eagles Nest Project
2 Main Street
Branston
BURTON-ON-TRENT
Staffordshire
DE14 3EX
- Ffôn:
- 01283 830597
- E-bost:
- info@eaglesnestproject.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window