YORKSHIRE THEOLOGICAL EDUCATION PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of theological education validated by Durham University under the Common Awards Scheme. The scheme is open to those who wish to train for lay or ordained ministry and for independent students who have a genuine interest in pursuing study in theology, ministry and mission. Opportunities to study programmes are provided at nine different locations spread across the whole of Yorkshire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2014: CIO registration
- YTEP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Eleanor Marion Wort | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Dr Daniel McGinnis | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Rev'd Dr Ian MacDonald McIntosh | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Rt Revd Mark Crispin Rake Sowerby | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.74k | £98.19k | £89.33k | £92.41k | £83.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.13k | £90.86k | £87.79k | £88.28k | £86.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 23 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 16 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 07 Jul 2014 as amended on 02 May 2023
Gwrthrychau elusennol
1)TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE MINISTERIAL EDUCATION AND FOR BOTH ORDAINED AND LAY MEMBERS OF THE CHRISTIAN CHURCHES; AND 2)THE ADVANCEMENT OF THEOLOGICAL AND MINISTERIAL EDUCATION AND TRAINING FOR THOSE WITH A PERSONAL INTEREST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O THE MIRFIELD CENTRE
STOCKS BANK ROAD
MIRFIELD
WF14 0BW
- Ffôn:
- 07762 102656
- E-bost:
- ytep@mirfield.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window