RIDLEY HALL, CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The formation and training of men and women for ordained ministry in the Church of England and the Anglican Communion, together with the training of youth workers and pioneer ministers and the provision of continuing education for clergy and laity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£2,282,790
Roddion a chymynroddion | £505.17k | |
Weithgareddau elusennol | £783.03k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £579.51k | |
Buddsoddiadau | £13.29k | |
Arall | £401.80k |
Cyfanswm gwariant:
£2,060,029
Codi arian | £44.02k | |
Weithgareddau elusennol | £2.01m | |
Arall | £4.12k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £48.14k | |
Gwariant elusennol | £2.01m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £222.76k |
Pobl

29 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156825 CENTRE FOR PIONEER LEARNING
- 12 Mai 2014: Cofrestrwyd
- RIDLEY HALL CAMBRIDGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK GERALD SPELMAN | Cadeirydd | 09 March 2016 |
|
|||||
Dr Mark Smith | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
RT REVD Debbie Sellin | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
SUSAN POPE | Ymddiriedolwr | 22 December 2022 |
|
|
||||
Professor Simeon Zahl | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Kina Perrira Njamba Robertshaw | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Rev Michael Bigg | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Rt Revd Pete Wilcox | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|||||
Canon Andrew Roy Presland BSc Hons | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|||||
Reverend Canon Rebecca Mary Dyball | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
KEVIN JOHN HOLMES | Ymddiriedolwr | 30 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £1.56m | £1.58m | £1.71m | £2.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.77m | £1.91m | £1.98m | £2.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £729.71k | £137.29k | £103.75k | £169.09k | £505.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £251.04k | £208.93k | £365.36k | £564.64k | £579.51k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £1.21m | £1.11m | £974.02k | £783.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.90k | £2.23k | £224 | £1.24k | £13.29k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £401.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £17.71k | £0 | £0 | £3.02k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.72m | £1.87m | £1.93m | £2.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.86k | £49.67k | £45.72k | £43.23k | £44.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.40k | £6.18k | £7.28k | £8.52k | £8.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £5.46k | £4.12k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.91m | £4.65m | £4.51m | £4.36m | £3.98m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.40m | £519.45k | £333.23k | £153.56k | £746.51k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£50.00k | -£33.00k | -£11.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £61.56k | £158.28k | £170.45k | £119.70k | £114.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/04/2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 09/05/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE HALL ARE TO PROVIDE THEOLOGICAL INSTRUCTION CONSISTENT WITH THE PRINCIPLES OF THE CHURCH OF ENGLAND TO CANDIDATES FOR ORDINATION AND, SUBJECT THERETO, TO PROVIDE THEOLOGICAL EDUCATION (WITH A PREFERENCE FOR INDIVIDUALS WHO ARE UNDERTAKING A COURSE OF STUDY IN THEOLOGY OR WHO HAVE BEEN ORDAINED). IN CARRYING OUT ITS OBJECTS THE HALL MAY PROVIDE ACCOMMODATION FOR STUDENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RIDLEY HALL
RIDLEY HALL ROAD
CAMBRIDGE
CB3 9HG
- Ffôn:
- 01223746582
- E-bost:
- gz231@cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window