NOTTINGHAM CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Educational activities for members and general public. Publications, newsletters, lectures, visits. Local community activities eg consultations on planning matters, advice to local authority, developers and other bodies. Erection of plaques commemorating important local citizens and events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Graham Woodward | Cadeirydd | 22 February 2022 |
|
|
||||
CHERRY LYNNE KNIGHT | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
ANGELA VIRGINIA MARY PRATTEN | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
David Needham MA BSc | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Paul Ronald Collins MSc FRICS | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Rebecca Valentine | Ymddiriedolwr | 12 July 2020 |
|
|||||
Jacqueline Iris Morris | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS MAX | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WEIR | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
NICOLA CLAIRE PINK | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||
HILARY CLARE BRINDLEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
DAVID FRANKLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HILARY SILVESTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN WELLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KURT HATTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.70k | £9.43k | £9.74k | £8.63k | £11.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.27k | £11.08k | £14.72k | £9.66k | £18.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/10/1975 AS AMENDED ON 11/03/1980 AS AMENDED ON 09/02/1988 AS AMENDED ON 03/02/1990 AS AMENDED ON 09/02/1993 AS AMENDED ON 12/03/2002 as amended on 12 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. 2. TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY, NATURAL HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT. 3. TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
CITY OF NOTTINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4A KELVIN ROAD
NOTTINGHAM
NG3 2PR
- Ffôn:
- 01159504464
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window