THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SITTINGBOURNE HOLY TRINITY WITH BOBBING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
This is a church that conduct Sunday services, run various activities in the week to support the community- through Small Groups, Lunch clubs, Railway club, Children activities , Conduct Weddings, Funerals and Baptisms.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £900 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 28 Hydref 2014: Previously excepted registration
- HOLY TRINITY WITH BOBBING (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elaine Appleton | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Martyn Kitney | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Christina Susan Wem | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Darren Appleton | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jackson | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Jane Marchbank | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Rev Ann Mackenzie | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Linda Chappell | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Jane Bourne | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Rev David Ridley | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Gillian Price | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
CLAIRE TUCKER | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Terence Fagg | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Philip Cross | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Trevor Phillips | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Barbara Foreman | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
PETER LE BEAU MBE, JP | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|||||
BOB GROOMBRIDGE | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
BUKI ODENIRAN | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
SUE SAMSON | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
MIKE LUSTED | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
JAN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £165.09k | £180.46k | £204.03k | £195.53k | £430.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.54k | £165.83k | £188.63k | £195.41k | £207.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £900 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Tachwedd 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Tachwedd 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Tachwedd 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Rhagfyr 2021 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Tachwedd 2020 | 25 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 01 APR 2012
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HOLY TRINITY & BOBBING
CHURCH STREET
SITTINGBOURNE
KENT
ME10 3EG
- Ffôn:
- 01795227130
- E-bost:
- office@htsb.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window