THE STOKE ON TRENT MUSLIM WELFARE AND COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 508861
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 99 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable, welfare, community cohesion & educational purposes.Funerals, weddings, birthdays, advice

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £29,977
Cyfanswm gwariant: £14,839

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WELFARE ASSOCIATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kabri Uddin Ahmed Ymddiriedolwr 09 December 2018
Dim ar gofnod
Mohammed Riaz Ymddiriedolwr 01 January 2014
Dim ar gofnod
QUDRAT ULLAH Ymddiriedolwr
ISLAMIC CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
RANA MUHAMMAD TUFAIL Ymddiriedolwr
ISLAMIC CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ASGHAR ALI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MAJID KHAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ASLAM MOHAMMAD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MUHAMMAD IQBAL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GULTASB KHAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR RAFIQ SHEIKH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.76k £35.38k £18.12k £20.78k £29.98k
Cyfanswm gwariant £18.61k £19.61k £11.30k £8.40k £14.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.40k £1.86k £2.09k £500 £500

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 99 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 99 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 20 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 28 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 22 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 01 Mehefin 2021 121 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 01 Mehefin 2021 121 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
178 CAULDON ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST4 2DY
Ffôn:
07816993413
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael