THE DYMCHURCH VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The hall is available to hire on a regular or non-regular basis. There is a large main hall with a large fully equipped kitchen and a smaller room with tea/coffee making facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 290817 THE DYMCHURCH VILLAGE HALL
- 12 Medi 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Charles Davis | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
RICHARD JOHN ANDREW | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
JANET ANDREW | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|||||
TERRY PRESTON | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|||||
DIANA WIMBLE | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|||||
Adrian Goodsell | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.98k | £26.73k | £23.68k | £16.68k | £23.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.36k | £15.25k | £17.82k | £62.15k | £10.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £18.19k | N/A | N/A | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 30 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ESTABLISH AND RUN A VILLAGE HALL AND TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF DYMCHURCH IN THE COUNTY OF KENT AND THE SURROUNDING PARISHES (“AREA OF BENEFIT”) WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dymchurch Village Hall
Orgarswick Avenue
Dymchurch
Romney Marsh
TN29 0NX
- Ffôn:
- 01303873580
- E-bost:
- diana.wimble@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window