ALYN MISSION AREA

Rhif yr elusen: 1178802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Activities with all ages across the community to promote the Christian Gospel.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £323,406
Cyfanswm gwariant: £381,208

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wrecsam

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Huw Butler Cadeirydd 06 May 2017
CHARITY KNOWN AS ST MARTIN'S CHURCH HALL
Derbyniwyd: Ar amser
CAM-YR-ALYN CHAPEL FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Kevin Mark Holmes Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Johanne Bebb Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Steven Paul Smith Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Pauline Zara Jarvis Ymddiriedolwr 29 April 2023
Dim ar gofnod
Philippa Reed Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Harry Reed Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Patricia Edwards Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
MENNA STORY Ymddiriedolwr 06 May 2017
WREXHAM HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS
Derbyniwyd: 73 diwrnod yn hwyr
Sylvia Veronica Partington Ymddiriedolwr 06 May 2017
WREXHAM AND DISTRICT RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN GRANVILLE BROWN Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
STEPHEN WILLIAM HATTON Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
SIAN MORFYDD HATTON JONES Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
PATRICIA MARY EDWARDS Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
SHARON GRIFFITHS Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Susan Elizabeth Roden Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
RACHEL ELIZABETH BELLIS Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
LYNDA VICTORIA ELLIS-BRERETON Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
SHEILA WOOLRICH Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
STEPHEN TILSTON Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £450.30k £394.78k £446.92k £426.94k £323.41k
Cyfanswm gwariant £414.79k £409.24k £426.74k £402.27k £381.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.00k £8.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 15 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The New Vicarage
First Avenue
Llay
WREXHAM
Clwyd
LL12 0TN
Ffôn:
01978 854755