THE OXFORD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Oxford Foundation utilises theology, poetry, interfaith dialogue, drama, art, music, storytelling, to bring communities together so that they may get to know each other, thereby creating understanding, respect and good relationships between persons coming from different faiths and cultures.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
- Slough
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 24 Tachwedd 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imam MONAWAR HUSSAIN | Cadeirydd | 06 January 2017 |
|
|
||||
SIMON OAKLAND | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
PATRICK JOSEPH SYLVESTER THOMAS | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
MARYAM HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
KHADAIM HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 08 April 2012 |
|
|
||||
Imam MONAWAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 17 April 2009 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.97k | £3.21k | £6.26k | £3.02k | £7.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.77k | £1.10k | £5.75k | £4.36k | £6.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 APR 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06 JAN 2017 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 FEB 2017
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO: 3.1.1 PROMOTE RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT FAITHS AND RACIAL GROUPS, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (A) EDUCATING YOUNG PEOPLE AND THE WIDER PUBLIC WITH REGARD TO THE DISTINCTIVE FEATURES AND COMMON GROUND OF DIFFERENT RELIGIOUS BELIEFS AND CULTURES; AND (B) CHALLENGING EXTREMISM IN ALL ITS MANIFESTATIONS. 3.1.2 EDUCATE YOUNG PEOPLE AND THE WIDER PUBLIC, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH EDUCATIONAL AND ARTS BASED PROGRAMS DESIGNED TO DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE PERSONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PRAMA HOUSE
267 BANBURY ROAD
OXFORD
OX2 7HT
- Ffôn:
- 01865304079
- E-bost:
- info@theoxfordfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window