MYELOPATHY.ORG

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting and funding scientific research into all aspects of myelopathy and ensuring the useful results are publicly disseminated. Raising awareness and understanding of myelopathy. Supporting and promoting improved physical and mental outcomes for patients and supporting patients, carers and healthcare professionals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Wood | Cadeirydd | 07 November 2019 |
|
|
||||
Dr Rory Murphy | Ymddiriedolwr | 25 November 2024 |
|
|
||||
Dr Aditya Vedantam | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Dr Benjamin Davies | Ymddiriedolwr | 13 November 2024 |
|
|
||||
Steven Czick | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Dr Eldrid Herrington | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Roy Smith | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Iwan Lloyd Sadler | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||
Carol Sun-Schuster | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||
Dr MARK KOTTER | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.73k | £123.28k | £81.61k | £79.22k | £74.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.87k | £75.35k | £82.34k | £97.41k | £75.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE HEALTH AND EDUCATION IN ALL ASPECTS OF MYELOPATHY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. SUPPORTING AND FUNDING SCIENTIFIC RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF MYELOPATHY AND ENSURING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE PUBLICLY DISSEMINATED; 2. RAISING AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE CONDITION IN ALL ITS FORMS INCLUDING SHARING CURRENT RESEARCH AND HEALTHCARE INFORMATION; 3. SUPPORTING AND PROMOTING IMPROVED PHYSICAL AND MENTAL OUTCOMES FOR PATIENTS INCLUDING ESTABLISHING SUPPORTING FOR PATIENTS, CARERS AND HEALTH PROFESSIONALS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lakin Rose Ltd
Oakington Road
Girton
CAMBRIDGE
CB3 0QH
- Ffôn:
- 01223748405
- E-bost:
- info@myelopathy.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window