MARKET HARBOROUGH METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a safe place for public worship and youth work. Make available the charity buildings for use in the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Thomas Murphy | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
David Richard Haddow | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Emily Murphy | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Susan Vicki Colliss | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Peter James Hales | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Caroline Louise Osborne | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Anita Mary Beer | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Emma Ferreri | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Gillian Margaret Billington | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Mary Ruth Elizabeth Thomas-Twinn | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Paul Brian Colliss | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
HELEN DAVINA GREEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Maggie Hadkiss | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
NEIL HADKISS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
SUSAN NIXON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
MARGARET JOYCE COX | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
SHIRLEY ANN MAY HALES | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOHN RICHARD PEARSE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY HODGSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RICHARD HUNTINGTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
CATHERINE MARGARET CLARKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ALAN GEORGE COX | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
RACHEL HOUNSFIELD | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
SUSAN ROUTLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
HANNAH RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.09k | £101.18k | £124.20k | £115.99k | £121.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £103.50k | £95.62k | £97.75k | £116.68k | £117.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.71k | £6.14k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
30 FARNDALE VIEW
MARKET HARBOROUGH
LE16 9FA
- Ffôn:
- 01858462889
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window