ST CATHERINES HOSPICE (LANCASHIRE) LIMITED

Rhif yr elusen: 512186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Catherine's maintains a hospice and provides specialist palliative care services to cater for the needs of patients and their carers. The Hospice benefits people from the areas of Chorley,Longridge,Preston and South Ribble.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerhirfryn

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 247896 WILLIAM SHORE
  • 21 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1030228 INNER WHEEL CLUB OF HORSHAM BENEVOLENT FUND
  • 08 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1152952 THE BB CHARITABLE FOUNDATION
  • 14 Ionawr 1982: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • ST CATHERINES HOSPICE (Enw gwaith)
  • St Catherine's University Hospice (Enw gwaith)
  • ST CATHERINES HOSPICE LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lorraine Norris Cadeirydd 08 October 2018
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Robert Andrew Aspin Ymddiriedolwr 12 November 2024
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rachel Jane Adamson Ymddiriedolwr 07 February 2024
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Yaseer Gulam Vali Ahmed Ymddiriedolwr 16 June 2023
AL-HUDA ACADEMY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Bonnie Jane Hodson Ymddiriedolwr 28 April 2023
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Morrison Ymddiriedolwr 10 October 2022
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Catherine Mary Burgess Ymddiriedolwr 01 February 2022
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Amanda Kathrina Van Duyvenvoorde Ymddiriedolwr 10 December 2020
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Michelle Louise Cox Ymddiriedolwr 24 June 2019
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Austin Franks Ymddiriedolwr 08 October 2018
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Mr Tim Frier Ymddiriedolwr 09 October 2017
JOHN THACKER CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.44m £7.63m £9.13m £8.90m £9.04m
Cyfanswm gwariant £7.21m £6.79m £7.22m £8.41m £9.87m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £400.00k £400.00k £400.00k £400.00k £2.30m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.39m £1.45m £1.43m £1.91m N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.91m £1.65m £2.97m £2.65m £2.14m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £3.15m £1.96m £3.25m £3.58m £4.09m
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.11m £2.23m £2.19m £2.56m £2.55m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £84.00k £60.00k £76.00k £97.00k £259.00k
Incwm - Arall £180.00k £1.74m £642.00k £22.00k £0
Incwm - Cymynroddion £795.00k £743.00k £2.05m £1.25m £559.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.46m £5.31m £5.25m £6.08m £7.26m
Gwariant - Ar godi arian £1.75m £1.48m £1.97m £2.33m £2.61m
Gwariant - Llywodraethu £10.00k £9.00k £12.00k £13.00k £20.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £14.00k £14.00k £16.00k £16.00k £14.00k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £6.68m £6.50m £6.41m £6.27m £6.11m
Buddsoddiadau tymor hir £1.28m £1.41m £1.62m £1.36m £1.43m
Cyfanswm asedau £5.09m £7.77m £8.20m £8.91m £8.27m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.08m £2.73m £1.34m £1.22m £1.26m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 24 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 24 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 04 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 25 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 25 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
ST. CATHERINES HOSPICE
LOSTOCK LANE
LOSTOCK HALL
PRESTON
PR5 5XU
Ffôn:
01772629171