THE WESLEY CENTRE (MALTON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further or benefit the residents of Malton, and the district of Ryedale, without distinction of sex, sexual orientation, race or of political religious or other opinions by associating together with the said residents, voluntary orgnisations and others in a common effort to advance education and to provide facilities in the interests of social welfare for recreation well being and leisure time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
34 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN HARRISON | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Ann Lonsdale | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Alan Geoffrey Lonsdale | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
ROSEMARY HADFIELD BA | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
JOHN JAMES CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
Dr Nigel Victor Hardwick | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
Richard Lukey | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|||||
Paul Emberley | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.42k | £63.14k | £181.72k | £46.13k | £22.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.95k | £22.17k | £181.15k | £61.46k | £43.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.17k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Ionawr 2023 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2022 | 365 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2022 | 365 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2022 | 730 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF MALTON, AND THE DISTRICT OF RYEDALE, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN MALTON, AND THE DISTRICT OF RYEDALE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION AND MAINTENANCE OF MALTON METHODIST CHURCH FOR USE AS A PLACE OF WORSHIP. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC THROUGH THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE GRADE 2* LISTED MALTON METHODIST CHURCH BUILDING. IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Wesley Centre
Saville Street
MALTON
North Yorkshire
YO17 7LL
- Ffôn:
- 01653698626
- E-bost:
- paul.emberley@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window