TEMPLE BAR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charitable objectives of the Temple Bar Trust are simply: To advance for the public benefit by: Education, knowledge and research in respect of the practice, science, art, history, conservation and preservation of architecture; Education in respect of the architecture and history of the City of London; and Education in respect of the historic structure of Temple Bar, including education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £50,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 28 Awst 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gerald Stewart Murray OBE | Cadeirydd | 24 September 2018 |
|
|
||||
Simon Christopher Fraser | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Cheryl Farida Pilliner-Reeves | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
GILES ADAM STUART GEORGE MURPHY | Ymddiriedolwr | 27 December 2022 |
|
|||||
Dr Lucy Bullivant | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Reynolds | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Nicholas Stephen Waring | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Philip Leslie Cooper BArchRIBA | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.92k | £13.64k | £145.01k | £136.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.75k | £19.98k | £220.11k | £130.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £50.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 27 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 02 Awst 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 02 Awst 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 06 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 SEP 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 JUN 2019 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24 JUL 2019 as amended on 17 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT: 1. EDUCATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN RESPECT OF THE PRACTICE, SCIENCE, ART, HISTORY, CONSERVATION AND PRESERVATION OF ARCHITECTURE; 2. EDUCATION IN RESPECT OF THE ARCHITECTURE AND HISTORY OF THE CITY OF THE LONDON; AND 3. EDUCATION IN RESPECT OF THE HISTORIC STRUCTURE OF TEMPLE BAR, INCLUDING EDUCATION AS TO THE IMPORTANCE OF ITS PRESERVATION AND USE AND ITS HERITAGE AS THE ARCHITECTURAL GATEWAY TO THE CITY OF LONDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Temple Bar
Paternoster Lodge
2 Paternoster Square
London
EC4M 7DX
- Ffôn:
- 07774839078
- E-bost:
- hello@templebar.london
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window