THE COWRIE SCHOLARSHIP FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Cowrie Scholarship Foundation has a clear mission to fund disadvantaged Black British students through leading UK universities in the next decade. The Foundation will partner with leading Universities, together with with businesses and donors to provide full scholarships to disadvantaged Black British students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Medi 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Richard Oreffo | Cadeirydd | 27 August 2020 |
|
|
||||
Dr Tosha Nembhard | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Ajay Ajisola Ajimobi | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Dr Sadiya Akram | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Chelsea Austin-Ajaero | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Naomi Dawson | Ymddiriedolwr | 27 August 2021 |
|
|
||||
DR TIM CLAYDEN | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|||||
PEER-JADA QURESHI | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.23k | £204.87k | £231.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.94k | £108.59k | £207.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE EDUCATION AND TO RELIEVE POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY MAKING GRANTS AND AWARDS IN PARTICULAR, BUT NOT NECESSARILY EXCLUSIVELY, TO SOCIO-ECONOMICALLY DISADVANTAGED BRITISH STUDENTS, WITH AN ETHNICITY FROM AFRICAN, CARRIBEAN AND MIXED WITH ONE OF THESE ETHNICITIES, WISHING TO UNDERTAKE A COURSE OF HIGHER EDUCATION, WITH LEADING UNIVERSITIES OF THE UNITED KINGDOM, WHICH THEY WOULD OTHERWISE NOT BE ABLE TO UNDERTAKE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 School Road
West Wellow
ROMSEY
SO51 6AR
- Ffôn:
- 07833437591
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window