VAUGHAN WILLIAMS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We make grants in furtherance of our charitable objects to individuals and organisations. The Trustees' current priorities are support for the work of professional composers of the last 100 years, and work which furthers the understanding of the life and music of Ralph Vaughan Williams and Ursula Vaughan Williams. Applications must be made at www.vaughanwilliamsfoundation.org/funding
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£723,564
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £78.85k | |
Arall | £644.72k |
Cyfanswm gwariant:
£628,568
Codi arian | £140.39k | |
Weithgareddau elusennol | £488.18k | |
Arall | £0 |
£317,601 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £140.39k | |
Gwariant elusennol | £488.18k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £95.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £140.39k | |
Gwariant elusennol | £488.18k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £412.60k |
Pobl

1 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Hilary Groves MBE | Cadeirydd | 14 January 2021 |
|
|
||||||
Andrew HUNTER JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||||
Professor Richard Causton | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||||
BERNARD ANTHONY WATSON | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||||
PROFESSOR NICOLA LEFANU | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||||
HELEN FAULKNER | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||||
Nicolas John Bell | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||||
Hugh Michael Thomas Cobbe | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|||||||
John Temperley Axon | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £45 | £723.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £485 | £628.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £78.85k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £644.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £488.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £140.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £21.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £270.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £17.23k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £596.01k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £7.25m | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £398.07k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £326.30k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1 THE ADVANCEMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF AND EDUCATION IN MUSIC; IN PARTICULAR: 3.1.1 THE ADVANCEMENT ANYWHERE IN THE WORLD OF THE KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE LIFE AND WORKS OF THE LATE RALPH VAUGHAN WILLIAMS AND IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT THE ENCOURAGEMENT AND FINANCIAL SUPPORT OF PUBLICATION PERFORMANCE AND RECORDING OF HIS WORKS; 3.1.2 THE ENCOURAGEMENT AND FINANCIAL SUPPORT OF PUBLICATION PERFORMANCE AND RECORDING OF MUSIC BY BRITISH, IRISH AND LONG-STANDING UK-RESIDENT COMPOSERS ACTIVE IN THE LAST 100 YEARS; 3.2 THE GRANTING OF ASSISTANCE TO BRITISH, IRISH AND LONG-STANDING UK-RESIDENT COMPOSERS TO FURTHER THEIR MUSICAL EDUCATION WITHIN THE UK FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND 3.3 THE ADVANCEMENT OF SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE CHARITY TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION SEE FIT, HAVING PARTICULAR REGARD TO THE INTERESTS OF THE LATE RALPH AND URSULA VAUGHAN WILLIAMS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Calico Row
LONDON
SW11 3YH
- Ffôn:
- 02072233385
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window