WEAVERHAM COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 518500
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 649 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide sport and leisure to the community of Weaverham and surrounding isolated communites.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021

Cyfanswm incwm: £74,688
Cyfanswm gwariant: £49,662

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mai 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN JEREMY COLLIER FREEMAN Cadeirydd
WEAVERHAM AND ACTON BRIDGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE ECUMENICAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, WEAVERHAM
Derbyniwyd: Ar amser
MID CHESHIRE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Edwards Ymddiriedolwr 01 October 2015
THE ECUMENICAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, WEAVERHAM
Derbyniwyd: Ar amser
CHANGING LIVES TOGETHER
Derbyniwyd: Ar amser
NIALL PHILIPS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £58.09k £55.33k £59.74k £64.56k £74.69k
Cyfanswm gwariant £53.19k £57.01k £58.86k £43.78k £49.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.00k N/A N/A N/A £24.50k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 283 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 283 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 649 diwrnod
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 649 diwrnod
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 05 Medi 2024 768 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

05 Medi 2024 768 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 19 Mehefin 2024 1055 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 20 Mehefin 2024 1056 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 15 Hydref 2021 442 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 15 Hydref 2021 442 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WEAVERHAM COMMUNITY ASSOCIATION
Weaverham Community Centre
Russet Road
Weaverham
NORTHWICH
CW8 3HY
Ffôn:
01606854088
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael