GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND

Rhif yr elusen: 1199341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of care homes and managed flatlets for the elderly from Gospel Standard Strict Baptist chapels.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex
  • Surrey
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mehefin 2022: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MICHAEL DAVID RIDOUT Cadeirydd 29 September 2021
THE PIGGOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN VALUES IN EDUCATION
Derbyniwyd: Ar amser
JONATHAN PAUL SAYERS Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE TRINITARIAN BIBLE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PIGGOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN BENJAMIN HART Ymddiriedolwr 08 June 2022
FREE GRACE EVANGELISTIC ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
GOSPEL STANDARD AID AND POOR RELIEF SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PIGGOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
David Francis Stevens Ymddiriedolwr 29 September 2021
THE GOSPEL STANDARD BAPTIST LIBRARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GOSPEL STANDARD AID AND POOR RELIEF SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE PIGGOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
Derbyniwyd: Ar amser
SAMUEL BENJAMIN COTTINGHAM Ymddiriedolwr 29 September 2021
GROVE ROAD BAPTIST CHAPEL PASTOR'S HOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PROVIDENCE STRICT BAPTIST CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser
GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PIGGOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr RICHARD WILLIAM WOODHAMS Ymddiriedolwr 29 September 2021
POOR FUND OF GALEED BAPTIST CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP JOHN POCOCK Ymddiriedolwr 29 September 2021
THE BARWELL BAPTIST TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOSPEL STANDARD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Raymond Alec Saunders Ymddiriedolwr 29 September 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £804.15k £1.49m
Cyfanswm gwariant £809.34k £1.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £144.80k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £108.44k £77.57k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £674.11k £1.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £21.59k £71.56k
Incwm - Arall £0 £78.36k
Incwm - Cymynroddion £95.37k £51.41k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £798.07k £1.67m
Gwariant - Ar godi arian £11.27k £20.20k
Gwariant - Llywodraethu £38.63k £342.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.50m £1.31m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0
Cyfanswm asedau £2.86m £2.87m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £144.17k £162.66k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 26 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 26 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GOSPEL STANDARD BETHESDA FUND
12B ROUNDWOOD LANE
HARPENDEN
AL5 3BZ
Ffôn:
01582460522