ARCHDIOCESE OF LIVERPOOL

Rhif yr elusen: 1199714
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide support to the clergy in training, ministry and retirement To support pastoral work in parishes and local communities To support and direct lifelong Christian education in parishes and schools To preserve and invest in the property infrastructure of the Archdiocese and parishes, facilitating worship and enabling the charitable work of the Church to take place

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Lerpwl
  • Halton
  • Knowsley
  • Sefton
  • St Helens
  • Swydd Gaerhirfryn
  • Warrington
  • Wigan
  • Periw
  • Ukrain
  • Ynys Manaw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Awst 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev GRAEME MICHAEL DUNNE Ymddiriedolwr 18 June 2024
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Rev GERARD JAMES CALLACHER Ymddiriedolwr 19 December 2023
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Ian James Hollows Ymddiriedolwr 17 January 2023
Dim ar gofnod
Reverend Canon Aidan Charles William Prescott Ymddiriedolwr 17 January 2023
Dim ar gofnod
Fr Matthew Joseph Edwin Nunes Ymddiriedolwr 17 January 2023
Dim ar gofnod
Rev Fr Philip Alan Inch Ymddiriedolwr 17 January 2023
Dim ar gofnod
Rev Anthony O'Brien Ymddiriedolwr 17 January 2023
Dim ar gofnod
Carol LAWRENCE Ymddiriedolwr 17 January 2023
THE CATHOLIC CHILDREN'S SOCIETY (SHREWSBURY DIOCESE) INC
Derbyniwyd: Ar amser
CARITAS DIOCESE OF SHREWSBURY
Derbyniwyd: Ar amser
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
USHAW TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CATHOLIC TRUST FOR ENGLAND AND WALES
Derbyniwyd: Ar amser
YOUTH MINISTRY TRUST
Derbyniwyd: 59 diwrnod yn hwyr
MOST REVEREND MALCOLM PATRICK MCMAHON OP Ymddiriedolwr 17 January 2023
ST CUTHBERT'S COLLEGE USHAW
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod
Michael Stephen Fitzsimons Ymddiriedolwr 17 January 2023
ST MARY'S COLLEGE CROSBY TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
NUGENT CARE 2019
Derbyniwyd: Ar amser
Graeme Michael Easton Ymddiriedolwr 17 January 2023
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Sean Christopher Keyes Ymddiriedolwr 17 January 2023
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Colette O'Brien Ymddiriedolwr 17 January 2023
LIVERPOOL ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESAN TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Rev THOMAS JOSEPH NEYLON Bishop Ymddiriedolwr 17 January 2023
LIVERPOOL SEAFARERS CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod

Hanes ariannol

Dim gwybodaeth ariannol wedi'i darparu am y 5 cyfnod ariannol diwethaf

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONVEYANCES DATED 12TH SEPT. 1945, 30TH OCT. 1945 AND 26TH MAY 1952. TRUST DEED DATED 3RD MARCH 1936.
Gwrthrychau elusennol
MORAL, SOCIAL, MATERIAL AND SPIRITUAL WELFARE OF ALL SEAMEN IRRESPECTIVE OF RACE OR CREED.
Maes buddion
LIVERPOOL.
Hanes cofrestru
  • 23 Awst 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LIVERPOOL ARCHDIOCESAN OFFICE
ST MARGARET CLITHEROW CENTRE
CROXTETH DRIVE
LIVERPOOL
L17 1AA
Ffôn:
01515221020