TEMPLE CHURCH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Within the City of London, the charity works to promote the Christian religion by holding religious services, the provision of religious instruction, pastoral care and ministry; talks and lectures about the church and the relationship between law and religion; it advances the architectural heritage of the Church by supporting its preservation and maintenance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Eileen Callaghan KC | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Samuel Rowe | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Sally Smith KC | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
John David Clifford | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|||||
Evanna Fruithof | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Fergus Mark Harry Randolph KC | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Tracy Hutton | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Rory Andrew Livingstone Phillips KC | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Michael Duncan McLaren KC | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2024 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUN 2022 as amended on 07 Dec 2023 as amended on 20 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC INCLUDING (BUT WITHOUT LIMITATION): (A) THE HOLDING OF RELIGIOUS SERVICES AND CELEBRATIONS; (B) THE PROVISION OF RELIGIOUS INSTRUCTION; AND (C) THE PROVISION OF PASTORAL CARE AND MINISTRY; TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND, IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) ITS KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF: (A) THE HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE TEMPLE CHURCH AND THE INNS; (B) THE RELATIONSHIP BETWEEN LAW AND RELIGION; AND (C) CHURCH AND OTHER MUSIC; TO ADVANCE THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE TEMPLE CHURCH BY SUPPORTING ITS PRESERVATION MAINTENANCE AND UPKEEP FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Treasury Office
Inner Temple
London
United Kingdom
EC4Y 7HL
- Ffôn:
- 020 7353 8559
- E-bost:
- catherine@templechurch.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window