WESLEY PLACE METHODIST CHURCH ALSAGER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As a Methodist Church we offer public worship, and community activities for people of all ages with both religious and non-religious content. Community facilities are available for hire locally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 16 Medi 2022: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBERT OSMOND HILTON | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
Natasha Jane Walker | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Sandra Laura Rawlinson | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Fawley Moors | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
ALISON JANE STEELE | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Isabel Brislen | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
MARGARET KEELING | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Gwynneth Proudlove | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Daniel Mark Keen | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Lesley Elizabeth Peake | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|||||
Valerie Snowden | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Dorothy Anne Milner | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
Alicia Rose Weatherby Crompton | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Sarah Louise Simpson | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Andrew Dale Shaw | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Helen Robertson | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Harriet Emily Weatherby Crompton | Ymddiriedolwr | 01 September 2008 |
|
|
||||
Celia Mary Crompton | Ymddiriedolwr | 01 September 1996 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL CROMPTON | Ymddiriedolwr | 21 June 1973 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESLEY PLACE METHODIST CHURCH
LAWTON ROAD
ALSAGER
STOKE-ON-TRENT
ST7 2AF
- Ffôn:
- 01270872597
- E-bost:
- super@cheshiresouth.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window