SAXBY-ALL-SAINTS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521977
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

village hall for the village of Saxby all Saints

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £10,068
Cyfanswm gwariant: £8,718

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Holland Cadeirydd 01 June 2023
Dim ar gofnod
Brian Moffat Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Nicola Jayne Hunter Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Sharron Lesley Simpson Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Ann Addison Ymddiriedolwr 22 June 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Jane Bates Ymddiriedolwr 22 June 2022
Dim ar gofnod
Jason White Ymddiriedolwr 22 June 2022
Dim ar gofnod
Pauline Leitch Ymddiriedolwr 07 June 2018
Dim ar gofnod
Lisa Jane James Ymddiriedolwr 07 June 2018
Dim ar gofnod
Victoria Rogers Ymddiriedolwr 20 April 2017
Dim ar gofnod
John Fagge Ymddiriedolwr 26 June 2014
Dim ar gofnod
FRANCIS CHARLES HOPE BARTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.55k £667 £2.72k £9.11k £10.07k
Cyfanswm gwariant £3.64k £2.05k £3.41k £6.82k £8.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 27 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 14 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 22 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 23 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 25 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Mistle House
Main Street
Saxby-All-Saints
Brigg
DN20 0PZ
Ffôn:
01652618615
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael