ROYSTON METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable ...
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

22 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 14 Chwefror 2024: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Charity Nzegwu | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|||||
James Martin Browne | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Karen Shepherd | Ymddiriedolwr | 18 August 2024 |
|
|
||||
Brian Alfred Norwood | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
PAUL REGINALD HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Susan Myra Walter | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Susan Watson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Patricia Black | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Joy Tillson | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||
Laura Hindley | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Joan Margaret Munden | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
Anthony John Garrick | Ymddiriedolwr | 02 March 2021 |
|
|
||||
JENNIFER ANNE HARRIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
JEFFREY DAVID MADDIN | Ymddiriedolwr | 11 August 2019 |
|
|
||||
Dr Ann Kathleen Keep | Ymddiriedolwr | 11 August 2019 |
|
|
||||
James Hindley | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR NICHOLAS HERBERT KEEP | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
DAVID PHILIP JAMES AGGETT | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Geoffrey Leslie Grainger | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Gillian Pauline Grainger | Ymddiriedolwr | 13 August 2017 |
|
|
||||
Theresa Maddin | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
JOYCE MARY GOODALL | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 02 JAN 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYSTON METHODIST CHURCH
QUEENS ROAD
ROYSTON
SG8 7AU
- Ffôn:
- 01763243849
- E-bost:
- admin@royston-methodist.org.uk
- Gwefan:
-
WWW.ROYSTON-METHODIST.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window