THE SIR WHITWORTH WALLIS TRUST

Rhif yr elusen: 529062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To fund a six month Fellowship to facilitate an artist in undertaking research and developing their work. During the Fellowship there will be access to the collections of the Birmingham Museum and Art Gallery. The objective of the Fellowship is for an artist to undertake research and development to further advance their artistic skills and knowledge and to make a presentation to Trustees.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £1,968
Cyfanswm gwariant: £1,940

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Medi 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE SIR WHITWORTH WALLIS TRUST (ICW BIRMINGHAM COLLEGE OF ART AND DESIGN) (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MISS Amanda NW Stokes-Roberts Cadeirydd
Dim ar gofnod
Rebecca Unsworth Ymddiriedolwr 02 July 2024
Dim ar gofnod
Katy Wade Ymddiriedolwr 29 September 2023
Dim ar gofnod
Nathan Tromans Ymddiriedolwr 21 April 2021
Dim ar gofnod
John Wigley Ymddiriedolwr 04 February 2016
Dim ar gofnod
Toby Watley Ymddiriedolwr 16 January 2014
SOUTH ASIAN DIASPORA LITERATURES AND ARTS ARCHIVE (SALIDAA)
Derbyniwyd: Ar amser
Clayton Shaw Ymddiriedolwr 16 January 2014
THE OTHER WAY WORKS
Derbyniwyd: Ar amser
Charles Stuart Bell CBE Ymddiriedolwr
HELP FOR HEROES RECOVERY
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHAMPTONSHIRE RECORD SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.78k £1.84k £1.90k £1.96k £1.97k
Cyfanswm gwariant £1.60k £449 £1.98k £1.95k £1.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 17 Chwefror 2025 17 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 18 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 20 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BIRMINGHAM CITY COUNCIL
ZONE G02
10 Woodcock Street
BIRMINGHAM
B7 4BL
Ffôn:
01213032691
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael