THE EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH IN ENGLAND AND WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Presbytery assists its congregations in spiritual and temporal affairs. The Presbytery furthers the Gospel of Christ in England and wales, and overseas. The Presbytery gives material and spiritual aid to the needy in England and Wales and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Sweden
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 14 Awst 1989: Cofrestrwyd
- EPCEW (Enw gwaith)
- EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH IN ENGLAND AND WALES (Enw gwaith)
- PRESBYTERAN ASSOCIATION IN ENGLAND (PAE) (Enw gwaith)
- PRESBYTERIAN ASSOCIATION IN ENGLAND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Thomas Faux | Cadeirydd | 29 April 2022 |
|
|
||||||||
Thomas George Hutchings | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||||||
Dr Falko Pieter Drijfhout | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|||||||||
Stephen Johnston | Ymddiriedolwr | 14 August 2015 |
|
|
||||||||
Dr Donald John MacLean | Ymddiriedolwr | 07 March 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.93k | £22.11k | £18.70k | £38.02k | £20.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.56k | £55.20k | £14.38k | £23.45k | £54.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST 11TH JULY 1989, AS AMENDED ON 16 OCTOBER 2001 AND 7 MARCH 2009 BY RESOLUTIONS PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 3 OCTOBER 2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY SUPPORTING THE WORK AND OUTREACH OF ITS MEMBER CHURCHES AND FELLOWSHIPS WITHIN ENGLAND AND WALES AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT FOR AS LONG AS THESE CHURCHES ADHERE TO THE HISTORIC CHRISTIAN FAITH AS DEFINED BY THE WESTMINSTER CONFESSION AND CATECHISM
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Naunton Lane EPC Church Building
23 Naunton Lane
Cheltenham
GL53 7BJ
- Ffôn:
- 07929527631
- E-bost:
- clerk@epcew.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window