THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BERWICK HOSPITALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the relief of patients and former patients of the Berwick Hospitals who are sick. To educate the public in the needs of patients and to supplement the service provided by the Berwick Hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Northumberland
Llywodraethu
- 10 Awst 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs J Guthrie | Cadeirydd | 04 September 2013 |
|
|||||
Janet Hall | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Elaine Redmond | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Glynis Duff | Ymddiriedolwr | 06 June 2018 |
|
|
||||
Jacynth Hamblett | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Rev Dennis Handley | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
MARK LANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARJORIE ALICE READ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA HERDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY WAKENSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LESLEY JUNE STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.40k | £4.71k | £2.87k | £22.81k | £3.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.96k | £11.65k | £10.45k | £4.49k | £2.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 JULY 1990
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITALS AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK CONVALESCENT DISABLED HANDICAPPED INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITALS
Maes buddion
BOROUGH OF BERWICK UPON TWEED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 WALKERGATE
BERWICK UPON TWEED
NORTHUMBERLAND
TD15 1DJ
- Ffôn:
- 01289306688
- E-bost:
- ml@gwayre.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window